Hanes ariannol POLICE FIREARMS OFFICERS ASSOCIATION LTD

Rhif yr elusen: 1139247
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/06/2020 30/06/2021 30/06/2022 30/06/2023 30/06/2024
Cyfanswm Incwm Gros £535.50k £513.70k £599.15k £617.02k £681.10k
Cyfanswm gwariant £449.66k £493.33k £686.07k £692.84k £675.80k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £25.00k N/A £88 N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £505.90k £507.94k £598.12k £604.09k £663.50k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £1.18k £1.23k £858 £11.46k £12.74k
Incwm - Weithgareddau elusennol £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £3.42k £781 £79 £1.47k £4.87k
Incwm - Arall £25.00k £3.74k £88 £0 £0
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £598.12k £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £444.24k £493.33k £495.83k £652.86k £627.96k
Gwariant - Ar godi arian £5.43k £0 £0 £35.23k £32.40k
Gwariant - Llywodraethu £11.71k £5.15k £0 £40.52k £26.73k
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £0 £0 £190.24k £4.76k £15.45k