Hanes ariannol LIVERPOOL JOHN MOORES UNIVERSITY STUDENTS' UNION
Rhif yr elusen: 1142741
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2019 | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | 31/07/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.49m | £1.31m | £1.17m | £1.48m | £4.38m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.35m | £1.08m | £920.84k | £1.22m | £1.56m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £9.06k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.16m | £1.05m | £1.08m | £1.28m | £1.90m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £191.49k | £176.02k | £52.00k | £119.26k | £94.72k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £140.82k | £81.23k | £45.27k | £78.78k | £35.17k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £12 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £2.35m | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.17m | £993.89k | £834.99k | £1.13m | £1.49m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £103.17k | £88.58k | £85.84k | £89.89k | £69.98k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £5.40k | £3.39k | £101 | £3.43k | £30.48k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £75.10k | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.