LION AID LIMITED

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
LionAid is committed to securing the future of the African lion, Panthera leo. This will be achieved by supporting scientifically relevant research on disease threats, genetic analyses, and population viability assessments. LionAid is dedicated to forming collaborative partnerships with research institutions, universities and other charities to ensure significant conservation outcomes.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 May 2024
Pobl

8 Ymddiriedolwyr
20 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Anifeiliaid
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Cymru A Lloegr
- Camerwn
- Cenia
- De Affrica
- Ethiopia
- Gwlad Belg
- Malawi
- Mosambic
- Nigeria
- Senegal
- Unol Daleithiau
- Zambia
Llywodraethu
- 26 Awst 2010: Cofrestrwyd
- LIONAID (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHRISTINE MACSWEEN | Cadeirydd |
|
|
|||||
Katrina Bianca Cattani | Ymddiriedolwr | 17 July 2024 |
|
|
||||
Dr Bertrand Yves Chardonnet | Ymddiriedolwr | 15 March 2024 |
|
|
||||
Benjamin William Ford | Ymddiriedolwr | 15 March 2024 |
|
|
||||
Dr Mike Chase | Ymddiriedolwr | 15 March 2024 |
|
|
||||
Melody Sylvia Laura Lee-Gattenby | Ymddiriedolwr | 06 November 2023 |
|
|
||||
Dr William Keith Lindsay | Ymddiriedolwr | 16 August 2023 |
|
|
||||
Dr PIETER KAT | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/05/2020 | 31/05/2021 | 31/05/2022 | 31/05/2023 | 31/05/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £52.72k | £49.44k | £77.22k | £56.14k | £36.86k | |
|
Cyfanswm gwariant | £24.98k | £42.97k | £61.33k | £83.23k | £48.61k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2024 | 24 Chwefror 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2024 | 24 Chwefror 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2023 | 01 Mawrth 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2023 | 01 Mawrth 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2022 | 31 Awst 2023 | 153 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2022 | 31 Awst 2023 | 153 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2021 | |||
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2021 | |||
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2020 | 13 Awst 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2020 | 13 Awst 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 06/05/2009 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 10/03/2014 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 19 MAY 2023
Gwrthrychau elusennol
THE PRESERVATION AND CONSERVATION OF PREDATORS (INCLUDING LIONS) UNDER THE THREAT OF BECOMING AN ENDANGERED SPECIES OR AN EXTINCT SPECIES BY RAISING AWARENESS ABOUT THE THREAT TO SURVIVAL OF PREDATORS AND TO PROMOTE THE CONTINUED EXISTENCE OF PROTECTED AREAS AND HABITATS CRUCIAL TO THE SURVIVAL IN THE WILD, TOGETHER WITH THE PROMOTION OF SCIENTIFIC STUDY AND RESEARCH (INCLUDING THE PUBLICATION OF THE LAWFUL RESULTS OF SUCH RESEARCH) INTO THE FAMILIAL BEHAVIOUR, MUTUAL INTERDEPENDENCE AND HEALTH OF SUCH PREDATORS AND TO FURTHER THE EDUCATION OF THE GENERAL PUBLIC THROUGH THE DISSEMINATION OF INFORMATION REGARDING WAYS IN WHICH PREDATORS, THEIR ENVIRONMENT AND THE LOCAL COMMUNITIES CAN BEST ACHIEVE A SUSTAINABLE FUTURE, PARTICULARLY, BUT NOT LIMITED TO , THE ESTABLISHMENT AND MAINTAINANCE OF EDUCATION AND RESEARCH PROGRAMMES WITHIN THE REGIONS INHABITED BY PREDATORS.
Maes buddion
UNDEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
16 SALISBURY ROAD
DOVER
CT16 1EU
- Ffôn:
- 01304449491
- E-bost:
- info@lionaid.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window