DORCHESTER DISABLED CLUB

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Providing recreational and leisure facilities for people with disabilities and elderly people in Dorchester and surrounding area to improve their quality of life.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

7 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Anabledd
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Darparu Gwasanaethau
- Dorset
Llywodraethu
- 30 Medi 2010: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kenzie Vivian Lambert | Cadeirydd | 16 May 2024 |
|
|
||||
Jonathan Trevor Anderson | Ymddiriedolwr | 02 June 2022 |
|
|
||||
Susan Ellen Ellis | Ymddiriedolwr | 02 September 2021 |
|
|
||||
Christina Mary Curtis | Ymddiriedolwr | 02 September 2021 |
|
|
||||
Edward George Ellis | Ymddiriedolwr | 02 September 2021 |
|
|
||||
Cynthia Fry | Ymddiriedolwr | 08 May 2016 |
|
|
||||
JANET VENDLA STOPFORTH | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £12.86k | £1.90k | £5.51k | £8.26k | £9.87k | |
|
Cyfanswm gwariant | £17.94k | £11.84k | £3.96k | £15.67k | £11.57k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 28 Gorffennaf 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 01 Rhagfyr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 31 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 20 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 31 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION 16 SEPTEMBER 2010
Gwrthrychau elusennol
TO RELIEVE DISABLED PERSONS IN DORCHESTER AND THE SURROUNDING AREA BY PROVIDING RECREATIONAL OR OTHER LEISURE TIME ACTIVITIES AND PROVIDING OR ASSISTING IN THE PROVISION OF ADVICE AND INFORMATION WITH THE OBJECT OF IMPROVING THEIR CONDITIONS OF LIFE.
Maes buddion
DORCHESTER
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
31 Manor Road
DORCHESTER
Dorset
DT1 2AX
- Ffôn:
- 07775553109
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window