ymddiriedolwyr BERMONDSEY CENTRAL HALL METHODIST CHURCH
Rhif yr elusen: 1141912
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ayodele Odumade | Ymddiriedolwr | 23 March 2021 |
|
|
||||
Abenaa Baffoe | Ymddiriedolwr | 23 March 2021 |
|
|
||||
Akua Agyepong | Ymddiriedolwr | 23 March 2021 |
|
|
||||
Samuel Reginald Abbey | Ymddiriedolwr | 01 September 2017 |
|
|
||||
Eric Obenaye Bediako | Ymddiriedolwr | 15 November 2015 |
|
|
||||
KADIATU JALLOH RMHN | Ymddiriedolwr | 05 June 2013 |
|
|
||||
LOVETTE ABIOSEH KARGBO | Ymddiriedolwr | 31 May 2013 |
|
|
||||
STEPHANIE JANE STEVENSON | Ymddiriedolwr | 13 May 2011 |
|
|
||||
DOREEN GOWIE BA HSG MGT | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
RACHEL GEORGE SRN | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
HECTOR C SHAW | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
TRACEY VEDAWAIN MARLIN DIPMGT | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
VELMA FOFANAH | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.