NATIONAL FOUNDATION FOR GIVING VOICE

Rhif yr elusen: 1140266
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

The charity's work involves teaching the public how song, and music as a whole, can either enhance or undermine the well-being both of individuals and the wider community. Music and song can be used in any situation, regardless of the person's state of health. Activities are largely based on Giving Voice (GV), an educational and self-directed tool developed by the NFGV's founder Jill Rakusen.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 May 2024

Cyfanswm incwm: £2,461
Cyfanswm gwariant: £9,495

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Dim gwybodaeth ar gael

Taliadau i ymddiriedolwyr

Dim gwybodaeth ar gael

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Addysg/hyfforddiant
  • Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Gwasanaethau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Cymru A Lloegr
  • Yr Alban

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 08 Chwefror 2011: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:
  • NFGV (Enw gwaith)
Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Buddiannau croes
  • Buddsoddi
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

5 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Rachel Healey Cadeirydd 19 March 2013
ALLIANCE FRANCAISE DE LEEDS
Derbyniwyd: 26 diwrnod yn hwyr
Nicholas Edwards Ymddiriedolwr 08 March 2025
Dim ar gofnod
CAROLINE MAY THORPE Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
JILL VALERIE RAKUSEN Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
MAGGIE DAY Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/05/2020 31/05/2021 31/05/2022 31/05/2023 31/05/2024
Cyfanswm Incwm Gros £1.90k £1.63k £1.76k £1.75k £2.46k
Cyfanswm gwariant £4.62k £13.68k £20.58k £3.69k £9.49k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Mai 2024 09 Mawrth 2025 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mai 2024 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Mai 2023 08 Mai 2024 38 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Mai 2023 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Mai 2022 18 Mawrth 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mai 2022 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Mai 2021 28 Mawrth 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mai 2021 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Mai 2020 07 Mawrth 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mai 2020 Not Required
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
32 Kirkhills
Thorner
LEEDS
LS14 3EX
Ffôn:
01132893108