Hanes ariannol Sheffield Women's Aid

Rhif yr elusen: 1138460
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £773.52k £798.29k £944.27k £995.02k £972.47k
Cyfanswm gwariant £733.79k £753.10k £841.45k £841.15k £848.70k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A £349.76k £525.00k £525.00k £0
Incwm o grantiau'r llywodraeth £350.00k £43.79k N/A N/A £0
Incwm o roddion a chymynroddion £12.59k £32.44k £8.55k £32.15k £19.76k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Weithgareddau elusennol £760.85k £456.82k £934.51k £962.70k £952.55k
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £80 £108 £167 £165 £157
Incwm - Arall £0 £308.93k £1.05k £0 £0
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £733.79k £753.10k £841.45k £841.15k £848.70k
Gwariant - Ar godi arian £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Llywodraethu £0 £0 £32.81k £32.81k £2.19k
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £0 £0