ymddiriedolwyr YKIDS LTD
Rhif yr elusen: 1141530
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr JAIME CRAIG | Cadeirydd | 01 September 2014 |
|
|
||||
Tanya Edwards | Ymddiriedolwr | 23 January 2023 |
|
|
||||
ANDREA PARRY | Ymddiriedolwr | 22 November 2017 |
|
|
||||
PETER MORGAN | Ymddiriedolwr | 04 December 2015 |
|
|||||
Steve Matthews | Ymddiriedolwr | 01 September 2014 |
|
|
||||
ROY COLEMAN | Ymddiriedolwr | 11 February 2012 |
|
|||||
KEVIN THOMAS | Ymddiriedolwr | 19 April 2011 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.