SUNNI MUSLIM KATCHI ASSOCIATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
RELIGIOUS ACTIVITIES ARTS/CULTURE/HERITAGE/SCIENCE AMATEUR SPORT ECONOMIC/COMMUNITY DEVELOPMENT/EMPLOYMENT
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2020
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £10,000 o 1 grant(iau) llywodraeth
Pobl

11 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Gweithgareddau Crefyddol
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Chwaraeon/adloniant
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Cyllid Arall
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Dinas Caerl?r
Llywodraethu
- 14 Chwefror 2011: Cofrestrwyd
- SUNNI MUSLIM JAMAT (Enw gwaith)
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AHMED YUSUF OSMAN | Ymddiriedolwr | 24 November 2013 |
|
|
||||
Mohamed Hanif Mussa Karbani | Ymddiriedolwr | 24 November 2013 |
|
|
||||
Shamina Sumra | Ymddiriedolwr | 20 December 2012 |
|
|
||||
RUKSANA ZULFIKAR JAMAR | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
ABDUL RAHMAAN SOTTA | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
FAISAL SAMEJA | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
HASHEEM ARAB | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
HANIFA TURK | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
ESSHAK SAMEJA | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
NAZIR ELIAS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
ZAFFER SUMRA | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2016 | 31/12/2017 | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £8.90k | £11.31k | £14.21k | £9.96k | £19.40k | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.56k | £3.86k | £5.52k | £2.35k | £1.77k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £0 | N/A | N/A | £10.00k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 210 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 210 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 576 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 576 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 941 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 941 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 09 Ebrill 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 09 Ebrill 2021 | 160 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 4 FEBRUARY 2007 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION 5 JANUARY 2011
Gwrthrychau elusennol
TO FURTHER OR BENEFIT THE RESIDENTS OF LEICESTER AND THE NEIGHBOURHOOD, WITHOUT DISTINCTION OF SEX, SEXUAL ORIENTATION, RACE OR OF POLITICAL, RELIGIOUS OR OTHER OPINIONS BY ASSOCIATING TOGETHER THE SAID RESIDENTS AND THE LOCAL AUTHORITIES, VOLUNTARY AND OTHER ORGANISATIONS IN A COMMON EFFORT TO ADVANCE EDUCATION AND TO PROVIDE FACILITIES IN THE INTERESTS OF SOCIAL WELFARE FOR RECREATION LEISURE TIME OCCUPATION WITH THE OBJECTIVE OF IMPROVING THE CONDITIONS OF LIFE FOR THE RESIDENTS.
Maes buddion
LEICESTER
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
115a Margaret Road
LEICESTER
LE5 5FW
- Ffôn:
- 07715491101
- E-bost:
- smka786@gmail.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window