CARRIERS OF HOPE COVENTRY
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
We assist asylum seekers,refugees and Romany migrants in Coventry via: 1.Weekly "Circle of Friends" meeting & distribution of clothes, food, baby equipment, toiletries, bedding, household furnishings & small amounts of cash 2.Weekly collections & deliveries of donated furniture 3.Celebrations & fun events to bring joy to otherwise joyless lives. 4.Home visits to identify needs & offer support
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2018
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Plant/pobl Ifanc
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Dinas Coventry
Llywodraethu
- 29 Ionawr 2019: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1180105 CARRIERS OF HOPE, COVENTRY
- 24 Chwefror 2011: Cofrestrwyd
- 29 Ionawr 2019: Tynnwyd (CRONFEYDD WEDI'U TROSGLWYDDO (INCOR))
- CIRCLE OF FRIENDS (Enw gwaith)
- Buddiannau croes
- Talu staff
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2014 | 31/03/2015 | 31/03/2016 | 31/03/2017 | 31/03/2018 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £44.70k | £61.76k | £141.12k | £149.60k | £217.92k | |
|
Cyfanswm gwariant | £24.84k | £46.31k | £108.67k | £158.67k | £199.06k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £1.90k | £0 | £0 | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2018 | 30 Tachwedd 2018 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2018 | 30 Tachwedd 2018 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2017 | 13 Ionawr 2018 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2017 | 13 Ionawr 2018 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2016 | 07 Tachwedd 2016 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2016 | 07 Tachwedd 2016 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2015 | 22 Tachwedd 2015 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2015 | 22 Tachwedd 2015 | Ar amser |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 15 FEBRUARY 2011.
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE ANY CHARITABLE PURPOSE PRIMARILY FOR THE BENEFIT OF ASYLUM SEEKERS, REFUGEES AND NEW MIGRANTS LIVING IN COVENTRY, IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY THE ADVANCEMENT OF EDUCATION, THE PROTECTION OF HEALTH AND RELIEF OF POVERTY AND TO PROVIDE OR ASSIST IN THE PROVISION OF FACILITIES IN THE INTERESTS OF SOCIAL WELFARE FOR RECREATION OR OTHER LEISURE TIME OCCUPATION OF INDIVIDUALS WHO HAVE NEED OF SUCH FACILITIES BY REASON OF THEIR YOUTH AGE INFIRMITY OR DISABILITY, FINANCIAL HARDSHIP OR SOCIAL CIRCUMSTANCES WITH THE OBJECT OF IMPROVING THEIR CONDITIONS OF LIFE.
Maes buddion
COVENTRY.
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window