SWINDON CHINESE CHRISTIAN CHURCH

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Church ministry work within Swindon and surrounding areas
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 July 2023
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
50 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Gweithgareddau Crefyddol
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Wiltshire
Llywodraethu
- 27 Awst 2010: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keawe Chan | Ymddiriedolwr | 17 November 2019 |
|
|
||||
AUBREY CHOR | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
DR ANDREW LEUNG | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2019 | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | 31/07/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £78.05k | £58.49k | £63.91k | £73.20k | £130.64k | |
|
Cyfanswm gwariant | £58.68k | £57.75k | £47.21k | £66.93k | £76.06k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2023 | 31 Mai 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2023 | 31 Mai 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2022 | 08 Mehefin 2023 | 8 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2022 | 08 Mehefin 2023 | 8 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2021 | 01 Mehefin 2022 | 1 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2021 | 01 Mehefin 2022 | 1 diwrnod yn hwyr | |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2020 | 14 Mehefin 2021 | 14 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2020 | 14 Mehefin 2021 | 14 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2019 | 14 Hydref 2020 | 136 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2019 | 14 Hydref 2020 | 136 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 16 MAY 2010
Gwrthrychau elusennol
1. TO FURTHER THE RELIGIOUS AND OTHER CHARITABLE WORK OF THE CHINESE CHRISTIAN COMMUNITY IN THE COUNTY OF WILTSHIRE. 2. TO ADVANCE RELIGIOUS EDUCATION IN ACCORDANCE WITH THE DOCTRINES AND THE PRINCIPLES OF THE CHINESE CHRISTIAN COMMUNITY BY MEANS OF EDUCATION OR OTHERWISE. 3. TO HOLD LAND AND BUILDINGS UPON TRUST TO PERMIT THEM TO BE USED: (A) AS A PLACE OF WORSHIP FOR MEMBERS OF THE CHINESE CHRISTIAN COMMUNITY (B) AS A RESIDENCE FOR THE MINISTER OF THE CHINESE CHRISTIAN COMMUNITY IN THE COUNTY OF WILTSHIRE ("THE AREA OF BENEFIT").
Maes buddion
THE COUNTY OF WILTSHIRE
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
44 St. Philips Road
SWINDON
SN2 7QH
- Ffôn:
- 07768132108
- E-bost:
- contact@swindon-sccc.org.uk
- Gwefan:
-
swindon-sccc.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window