TRINITY CHURCH GOSFORTH

Rhif yr elusen: 1138362
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Public worship is held on Sundays. Festivals are marked by special additional services which have a community appeal. Trinity provides a wide range of weekday activities for the church and wider communities. Special services and activities are held for those with learning difficulties. Each year, a barbecue is held on 3 days, during which free food is offered to the wider community.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2023

Cyfanswm incwm: £297,728
Cyfanswm gwariant: £273,452

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Gweithgareddau Crefyddol
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
  • Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Dinas Newcastle Upon Tyne
  • Gogledd Tyneside
  • Northumberland

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 11 Hydref 2010: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:
  • TRINITY CHURCH GOSFORTH (Enw gwaith)
Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
  • Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
  • Trin cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
  • Buddsoddi
  • Talu staff
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

14 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
David Lowry Ymddiriedolwr 29 September 2022
THE NEWCASTLE CENTRAL AND EAST CIRCUIT OF THE METHODIST CHURCH
Derbyniwyd: Ar amser
Peter Short BA Ymddiriedolwr 29 September 2022
THE NEWCASTLE CENTRAL AND EAST CIRCUIT OF THE METHODIST CHURCH
Derbyniwyd: Ar amser
Rev Alexander David MABBS Chair Ymddiriedolwr 01 September 2022
THE NEWCASTLE CENTRAL AND EAST CIRCUIT OF THE METHODIST CHURCH
Derbyniwyd: Ar amser
Susan Thomson Ymddiriedolwr 18 March 2021
Dim ar gofnod
David John Cowans Ymddiriedolwr 18 March 2021
THE NEWCASTLE CENTRAL AND EAST CIRCUIT OF THE METHODIST CHURCH
Derbyniwyd: Ar amser
Rachel Louise Taglione Ymddiriedolwr 01 September 2018
Dim ar gofnod
Carole Lesley Eke JP BEd Ymddiriedolwr 01 September 2015
THE NEWCASTLE CENTRAL AND EAST CIRCUIT OF THE METHODIST CHURCH
Derbyniwyd: Ar amser
ABBEYFIELD NORTHUMBRIA
Received: 1 day late
Alan George NICHOLSON Ymddiriedolwr 13 November 2014
TRUST PROPERTY HELD IN CONNEXION WITH THE PRUDHOE STREET MISSION
Derbyniwyd: Ar amser
Monica Eileen Goldfinch BSc Ymddiriedolwr 13 November 2014
Dim ar gofnod
CHARLES WILLIAM MACPHERSON FLEMING Ymddiriedolwr 01 September 2014
TYNE & WEAR HERITAGE FORUM
Derbyniwyd: Ar amser
Dr ROSEMARY MENZIES MB ChB Ymddiriedolwr 31 October 2012
Dim ar gofnod
ROGER PICKARD BSc Ymddiriedolwr
THE NEWCASTLE CENTRAL AND EAST CIRCUIT OF THE METHODIST CHURCH
Derbyniwyd: Ar amser
Keith Stewart Ymddiriedolwr
THE NEWCASTLE CENTRAL AND EAST CIRCUIT OF THE METHODIST CHURCH
Derbyniwyd: Ar amser
CHARLES JOHN PARKER MBE Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2019 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023
Cyfanswm Incwm Gros £340.33k £249.31k £344.73k £258.15k £297.73k
Cyfanswm gwariant £265.53k £255.18k £283.35k £281.90k £273.45k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2023 17 Mai 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2023 17 Mai 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2022 31 Mai 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2022 31 Mai 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2021 25 Awst 2022 56 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2021 25 Awst 2022 56 diwrnod yn hwyr Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2020 28 Ebrill 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2020 28 Ebrill 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2019 28 Gorffennaf 2020 28 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2019 28 Gorffennaf 2020 28 diwrnod yn hwyr Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
Trinity Church
High Street
Gosforth
NEWCASTLE UPON TYNE
NE3 4AG
Ffôn:
01912856130
Gwefan:

trinitygosforth.org.uk