Hanes ariannol WORLD MISSION SOCIETY CHURCH OF GOD

Rhif yr elusen: 1141135
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (93 diwrnod yn hwyr)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2019 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023
Cyfanswm Incwm Gros £272.19k £313.56k £395.53k £421.59k £386.69k
Cyfanswm gwariant £249.75k £214.87k £176.51k £174.83k £201.32k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A