Ymddiriedolwyr WORLD MISSION SOCIETY CHURCH OF GOD

Rhif yr elusen: 1141135
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (93 diwrnod yn hwyr)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

6 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
JOO CHEOL KIM Cadeirydd 15 September 2011
Dim ar gofnod
Joseph Michael Levy Adams Ymddiriedolwr 04 May 2025
Dim ar gofnod
JONGWOO CHOI Ymddiriedolwr 15 May 2024
Dim ar gofnod
TAEHYEONG JANG Ymddiriedolwr 02 August 2023
Dim ar gofnod
JAEKWANG HEO Ymddiriedolwr 09 June 2023
Dim ar gofnod
MICHAEL KING Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod