Hanes ariannol BRAIN RESEARCH TRUST
Rhif yr elusen: 1137560
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2018 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.33m | £2.50m | £1.75m | £2.03m | £3.20m | |
|
Cyfanswm gwariant | £4.72m | £3.67m | £3.31m | £3.25m | £3.01m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £184.00k | £682.00k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.82m | £1.82m | £1.38m | £1.61m | £2.77m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £474 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £40.00k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £506.00k | £681.00k | £368.00k | £421.00k | £427.00k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £454.00k | £104.00k | £557.00k | £437.00k | £384.00k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £4.03m | £2.46m | £2.59m | £2.40m | £1.82m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £687.00k | £1.21m | £722.00k | £844.00k | £1.19m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £86.00k | £91.00k | £60.00k | £55.00k | £69.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £3.75m | £2.10m | £2.35m | £2.20m | £1.67m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £61.00k | £78.00k | £37.42k | £87.00k | £84.00k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.