Hanes ariannol JAMMA INTERNATIONAL

Rhif yr elusen: 1138785
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 05/04/2020 05/04/2021 05/04/2022 05/04/2023 05/04/2024
Cyfanswm Incwm Gros £175.18k £73.90k £101.47k £1.58m £2.38m
Cyfanswm gwariant £1.24m £5.00m £2.12m £2.52m £3.43m
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion N/A N/A N/A £1.49m £2.29m
Incwm o weithgareddau masnachu eraill N/A N/A N/A £0 £0
Incwm - Weithgareddau elusennol N/A N/A N/A £0 £0
Incwm - Gwaddolion N/A N/A N/A £0 £0
Incwm - Buddsoddiad N/A N/A N/A £93.36k £91.71k
Incwm - Arall N/A N/A N/A £0 £0
Incwm - Cymynroddion N/A N/A N/A £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol N/A N/A N/A £2.51m £3.42m
Gwariant - Ar godi arian N/A N/A N/A £8.91k £2.94k
Gwariant - Llywodraethu N/A N/A N/A £34.89k £36.66k
Gwariant - Sefydliad grantiau N/A N/A N/A £1.87m £2.18m
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau N/A N/A N/A £8.91k £2.94k
Gwariant - Arall N/A N/A N/A £0 £0