ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF CANFORD MAGNA
Rhif yr elusen: 1137810
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
25 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peter John Wilson | Ymddiriedolwr | 21 April 2024 |
|
|
||||
Graham Simon Woollard | Ymddiriedolwr | 21 April 2024 |
|
|
||||
Michael George Raymond | Ymddiriedolwr | 21 April 2024 |
|
|
||||
Tina Waterman | Ymddiriedolwr | 21 April 2024 |
|
|
||||
Rev Matthew Smith | Ymddiriedolwr | 02 May 2023 |
|
|
||||
Lynn Rowe | Ymddiriedolwr | 23 April 2023 |
|
|
||||
Peter Triplow | Ymddiriedolwr | 23 April 2023 |
|
|
||||
Iain McIntosh Stevenson | Ymddiriedolwr | 23 April 2023 |
|
|
||||
Barbro Eva Maria Kane | Ymddiriedolwr | 23 April 2023 |
|
|
||||
Rev Peter John Lukis MYRES | Ymddiriedolwr | 05 May 2022 |
|
|
||||
Rebecca Jane HUNTINGFORD | Ymddiriedolwr | 10 April 2022 |
|
|
||||
Barbara Dorothy JAGGS | Ymddiriedolwr | 10 April 2022 |
|
|
||||
Paul Anthony WARNER | Ymddiriedolwr | 10 April 2022 |
|
|
||||
Hanna Maria Wallace | Ymddiriedolwr | 10 April 2022 |
|
|
||||
Alastair James Tyndall | Ymddiriedolwr | 19 April 2021 |
|
|
||||
Annette Scott | Ymddiriedolwr | 19 April 2021 |
|
|
||||
Nicola Mary Smart | Ymddiriedolwr | 05 October 2020 |
|
|
||||
David John Grant | Ymddiriedolwr | 05 October 2020 |
|
|
||||
Christopher Weall | Ymddiriedolwr | 23 April 2019 |
|
|||||
Rev Michael Henry Erskine Tufnell | Ymddiriedolwr | 03 July 2018 |
|
|||||
Ronald Fletcher | Ymddiriedolwr | 23 April 2018 |
|
|
||||
STEPHEN ORMAN | Ymddiriedolwr | 09 July 2013 |
|
|
||||
Peter Daniel Owen | Ymddiriedolwr | 29 April 2013 |
|
|
||||
JANE HAZELL | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
DAVID ALAN WELLS | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.