Hanes ariannol DEVON FREEWHEELERS
Rhif yr elusen: 1138889
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/10/2014 | 31/10/2015 | 31/10/2016 | 31/10/2017 | 31/10/2018 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £143.44k | £168.96k | £192.35k | £254.81k | £297.08k | |
|
Cyfanswm gwariant | £132.37k | £158.05k | £182.80k | £171.69k | £339.45k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £0 | £0 | £5.46k | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.