AFEMAI CHILDREN'S TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Afemai Children's Trust deliver cultural workshops to engage children and young people from all backgrounds. Their workshops develop understanding of different traditions and reduce isolation. Conveying diverse subjects, Afemai Children's Trusts' mission is to positively celebrate heritage and culture, and work with institutions that are keen to encourage a global outlook.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 October 2024
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
6 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Hawliau Dynol/cytgord Crefyddol Neu Hiliol/cydraddoldeb Neu Amrywiaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Barnsley
- Dinas Bradford
- Dinas Leeds
- Dinas Sheffield
- Dinas Wakefield
- Kirklees
- Nigeria
Llywodraethu
- 10 Tachwedd 2010: Cofrestrwyd
- A.C.T (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAVID HASSAN | Cadeirydd |
|
|
|||||
Amanesi James Ekpeh | Ymddiriedolwr | 28 April 2023 |
|
|
||||
SANGEETA DEO | Ymddiriedolwr | 14 April 2012 |
|
|
||||
ADESEGUN TAIWO ONITIRI | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/10/2020 | 31/10/2021 | 31/10/2022 | 31/10/2023 | 31/10/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £10.00k | £10.50k | £10.00k | £80.03k | £70.21k | |
|
Cyfanswm gwariant | £6.16k | £8.10k | £13.52k | £59.93k | £73.54k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £7.00k | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2024 | 31 Mawrth 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2024 | 31 Mawrth 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2023 | 28 Mehefin 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2023 | 28 Mehefin 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2022 | 08 Chwefror 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2021 | 03 Mehefin 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2020 | 29 Tachwedd 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 18 OCTOBER 2009 AS AMENDED 16 OCTOBER 2010
Gwrthrychau elusennol
THE AIMS AND OBJECTIVES OF AFEMAI CHILDREN'S TRUST ARE TO PROVIDE AID, EDUCATION AND LEARNING OPPORTUNITIES TO CHILDREN STRUGGLING WITHIN THE AREA: 1. THE ADVANCEMENT OF EDUCATION OF CHILDREN LIVING IN NIGERIA, IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY, BY PROVIDING SUPPORT TO SCHOOLS AND THEIR PUPILS IN NIGERIA. 2. THE ADVANCEMENT OF EDUCATION OF THE PUBLIC, IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY IN AFRICAN ARTS AND CULTURE.
Maes buddion
NIGERIA
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
23 BEECH STREET
TINGLEY
WAKEFIELD
WF3 1RW
- Ffôn:
- 07887670345
- E-bost:
- info@afemaichildrenstrust.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window