THE ROTHSCHILD FOUNDATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The focus of our work has two distinct remits: as an operating charity, responsible for the care and management of Waddesdon Manor near Aylesbury, Buckinghamshire and undertaking a more general grants programme primarily in the Arts & Humanities. In addition, the foundation undertakes a small grants programme focused on Buckinghamshire and the communities local to Waddesdon.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 29 February 2024
Cyfanswm incwm:
£39,512,523
Roddion a chymynroddion | £3.52m | |
Weithgareddau elusennol | £5.32m | |
Weithgareddau masnachu eraill | £14.41m | |
Buddsoddiadau | £16.26m | |
Arall | £0 |
Cyfanswm gwariant:
£37,163,658
Codi arian | £4.27m | |
Weithgareddau elusennol | £16.94m | |
Arall | £15.95m |
-£26,072,125 enillion (colledion) buddsoddiadau
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £20.22m | |
Gwariant elusennol | £16.94m | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £2.35m |
Pobl

202 Gweithwyr
7 Ymddiriedolwyr
400 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nifer y cyflogeion | |
---|---|
£60k i £70k | 5 |
£80k i £90k | 1 |
£90k i £100k | 1 |
£100k i £110k | 1 |
£110k i £120k | 1 |
£120k i £130k | 1 |
£130k i £140k | 1 |
£140k i £150k | 1 |
£150k i £200k | 2 |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Llety/tai
- Gweithgareddau Crefyddol
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Dibenion Elusennol Erall
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- THE ALICE TRUST (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deborah Anne Swallow | Ymddiriedolwr | 23 June 2023 |
|
|
||||
Christopher Mark Kemp | Ymddiriedolwr | 02 July 2021 |
|
|
||||
Peter John Charles Troughton | Ymddiriedolwr | 27 November 2018 |
|
|||||
S.J.P. TRUST CORPORATION LIMITED | Ymddiriedolwr | 17 November 2015 |
|
|||||
THE HON EMILY MAGDA FREEMAN-ATTWOOD | Ymddiriedolwr | 20 November 2012 |
|
|
||||
FRANCESCO GOEDHUIS | Ymddiriedolwr | 26 September 2012 |
|
|
||||
THE HON HANNAH ROTHSCHILD | Ymddiriedolwr | 03 June 2011 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 29/02/2020 | 28/02/2021 | 28/02/2022 | 28/02/2023 | 29/02/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £46.34m | £37.68m | £44.31m | £41.36m | £39.51m | |
|
Cyfanswm gwariant | £38.43m | £35.18m | £37.09m | £42.30m | £37.16m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £127.32k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £8.59m | £8.00m | £7.65m | £255.47k | £3.52m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £22.20m | £15.75m | £20.84m | £22.82m | £14.41m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £3.72m | £2.62m | £4.69m | £4.83m | £5.32m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £11.83m | £11.32m | £11.13m | £13.45m | £16.26m | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £16.19m | £15.98m | £13.98m | £16.81m | £16.94m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £2.14m | £2.99m | £3.15m | £3.72m | £4.27m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £44.00k | £50.68k | £58.38k | £75.78k | £54.24k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £6.33m | £8.52m | £9.07m | £8.34m | £6.92m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £1.51m | £1.96m | £2.06m | £2.36m | £2.39m | |
|
Gwariant - Arall | £20.10m | £16.21m | £19.96m | £21.77m | £15.95m |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 29/02/2020 | 28/02/2021 | 28/02/2022 | 28/02/2023 | 29/02/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £82.06m | £86.24m | £86.56m | £90.41m | £98.11m | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £589.69m | £673.54m | £768.49m | £690.61m | £675.32m | |
|
Cyfanswm asedau | £42.88m | £30.69m | £38.44m | £42.90m | £13.51m | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £25.87m | £26.08m | £28.58m | £26.45m | £13.79m |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 29 Chwefror 2024 | 20 Rhagfyr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 29 Chwefror 2024 | 20 Rhagfyr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 28 Chwefror 2023 | 11 Rhagfyr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 28 Chwefror 2023 | 11 Rhagfyr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 28 Chwefror 2022 | 14 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 28 Chwefror 2022 | 14 Hydref 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 28 Chwefror 2021 | 20 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 28 Chwefror 2021 | 20 Hydref 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 29 Chwefror 2020 | 14 Rhagfyr 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 29 Chwefror 2020 | 14 Rhagfyr 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 18/08/2010 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 09/11/2010 AS AMENDED BY CERTIFICATE OF INCORPORATION ON CHANGE OF NAME DATED 14/02/2011 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 28/06/2011 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 27/07/2011
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF THE CHARITY ARE THE BENEFIT OR FURTHERANCE OF SUCH CHARITABLE INSTITUTIONS OR CHARITABLE PURPOSES IN SUCH MANNER AND (IF MORE THAN ONE) IN SUCH SHARES AS THE TRUSTEES SHALL IN THEIR ABSOLUTE DISCRETION FROM TIME TO TIME DETERMINE.
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
WINDMILL HILL
SILK STREET
WADDESDON
AYLESBURY
BUCKINGHAMSHIRE
HP18 0JZ
- Ffôn:
- 01296653200
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window