Hanes ariannol SPIRE HOMES (LG) LIMITED

Rhif yr elusen: 1140935
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2014 31/03/2015 31/03/2016 31/03/2017 31/03/2018
Cyfanswm Incwm Gros £29.56m £31.26m £33.83m £33.32m £35.00m
Cyfanswm gwariant £27.30m £28.52m £30.46m £20.06m £30.92m
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A £277.00k £688.00k £289.77k £362.47k
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £566.00k £1.33m £62.30k £590.00k
Incwm o roddion a chymynroddion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Weithgareddau elusennol £29.40m £31.21m £33.83m £33.32m £34.79m
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £167.00k £57.00k £0 £0 £138.00k
Incwm - Arall £0 £0 £0 £0 £72.00k
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £27.25m £28.48m £30.46m £20.06m £30.92m
Gwariant - Ar godi arian N/A N/A £0 £0 £0
Gwariant - Llywodraethu £44.08k £44.47k £414.00k £75.01k £27.50k
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £0 £0