SO THE CHILD MAY LIVE

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To actively promote the health of children and young people by supporting initiatives which can alleviate sickness and suffering across Nepal and to support care and treatment for patients in Kanti Children's Hospital, Kathmandu, Nepal, by providing specialist equipment and through the facilitation of training and development of clinical staff.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

10 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Plant/pobl Ifanc
- Pobl Ag Anableddau
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Cyllid Arall
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Dinas Lerpwl
- Wirral
- Nepal
Llywodraethu
- 06 Mawrth 2020: y derbyniwyd cronfeydd gan 1123372 ALSG LIVERPOOL
- 07 Chwefror 2011: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CARMEL DERSCH | Cadeirydd |
|
||||||
Anne Christina Lang | Ymddiriedolwr | 19 April 2023 |
|
|
||||
Gareth Owen Falder | Ymddiriedolwr | 01 July 2021 |
|
|
||||
Tracie Cousineau | Ymddiriedolwr | 01 July 2021 |
|
|
||||
Dr Deepak Raj Upadhyay MD MRCPCH | Ymddiriedolwr | 17 September 2014 |
|
|
||||
PETER WILLIAM ARROWSMITH | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Dr BARRY LEONARD PIZER MBCHB MRCP | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
ESTER ROSARIA MUFTI | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
JENNIFER EVA PIZER | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
SIAN JONES | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £23.47k | £30.88k | £18.16k | £21.26k | £9.76k | |
|
Cyfanswm gwariant | £11.09k | £39.71k | £14.30k | £33.27k | £2.52k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 29 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 27 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 09 Chwefror 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 16 Rhagfyr 2021 | 46 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 16 Rhagfyr 2021 | 46 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 21 Mehefin 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 2 FEBRUARY 2011 AS AMENDED BY RESOLUTION DATED 23 APR 2020
Gwrthrychau elusennol
TO RELIEVE SICKNESS AND TO PROMOTE AND PROTECT GOOD HEALTH BY PROVIDING SPECIALIST EQUIPMENT AND THROUGH THE FACILITATION OF TRAINING AND DEVELOPMENT OF CLINICAL STAFF AT THE KANTI CHILDREN’S HOSPITAL, KATHMANDU, NEPAL, IN ORDER TO PROVIDE BETTER CARE AND TREATMENT FOR THE PATIENTS; AND ALSO PROMOTE THE HEALTH OF CHILDREN AND YOUNG PEOPLE BY SUPPORTING INITIATIVES WHICH CAN ALLEVIATE SICKNESS AND SUFFERING ACROSS NEPAL.
Maes buddion
NEPAL
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Apartment 9
Bridgemere House
Mossley Hill Drive
Liverpool
L17 0ET
- Ffôn:
- 01512813064
- E-bost:
- carmel.dersch@blueyonder.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window