Hanes ariannol BULGARIAN ORPHANS FUND LIMITED

Rhif yr elusen: 1139390
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2012 31/08/2013 31/08/2014 31/08/2015 31/08/2016
Cyfanswm Incwm Gros £15.52k £16.34k £28.20k £29.05k £13.07k
Cyfanswm gwariant £9.30k £15.18k £22.73k £25.05k £30.79k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A £0 £0
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A £0 £0