Hanes ariannol SAMURAI JUDO CLUB

Rhif yr elusen: 1139837
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 90 diwrnod
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2019 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023
Cyfanswm Incwm Gros £57.03k £40.95k £50.18k £47.57k £55.26k
Cyfanswm gwariant £34.70k £30.76k £43.31k £29.04k £42.47k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A £39.14k £12.00k N/A