Hanes ariannol HACKNEY DOORWAYS
Rhif yr elusen: 1139183
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2019 | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £247.35k | £300.85k | £397.89k | £307.64k | £537.29k | |
|
Cyfanswm gwariant | £189.74k | £270.35k | £306.93k | £379.80k | £376.88k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £10.00k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | N/A | N/A | N/A | £217.19k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | N/A | N/A | N/A | £41.83k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | N/A | N/A | N/A | £277.21k | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | N/A | N/A | N/A | £1.06k | |
|
Incwm - Arall | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | N/A | N/A | N/A | £372.01k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | N/A | N/A | £4.87k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | N/A | N/A | N/A | £4.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Arall | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.