Hanes ariannol BREAST CANCER UK LIMITED
Rhif yr elusen: 1138866
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £395.92k | £401.90k | £712.99k | £929.87k | £1.59m | |
|
Cyfanswm gwariant | £381.95k | £474.01k | £401.53k | £702.55k | £711.73k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | N/A | £663.97k | £927.59k | £1.57m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | N/A | £0 | £0 | £83 | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | N/A | £2.84k | £2.28k | £14.47k | |
|
Incwm - Arall | N/A | N/A | £46.19k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | N/A | £111.75k | £162.65k | £657.04k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | N/A | £304.21k | £558.38k | £506.25k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | £97.31k | £144.17k | £205.48k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | N/A | £5.29k | £4.05k | £11.29k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.