Hanes ariannol FESTIVAL DRAYTON CENTRE

Rhif yr elusen: 1139372
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/11/2020 30/11/2021 30/11/2022 30/11/2023 30/11/2024
Cyfanswm Incwm Gros £107.80k £89.53k £113.35k £127.29k £164.78k
Cyfanswm gwariant £178.94k £137.81k £103.10k £193.94k £243.18k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £50.86k £57.00k N/A N/A N/A