Hanes ariannol SHRI GURU NANAK DEV JI GURDWARA

Rhif yr elusen: 1139016
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (56 diwrnod yn hwyr)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 13/04/2020 13/04/2021 13/04/2022 13/04/2023 13/04/2024
Cyfanswm Incwm Gros £57.18k £29.27k £40.76k £51.78k £54.95k
Cyfanswm gwariant £33.01k £26.74k £26.21k £38.38k £53.63k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £8.82k N/A N/A N/A N/A