ymddiriedolwyr KINETIKA BLOCO
Rhif yr elusen: 1139623
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NIcholai La Barrie | Cadeirydd | 04 May 2016 |
|
|
||||
Laura Murden | Ymddiriedolwr | 24 March 2021 |
|
|
||||
Tikhoze Tileleko Dingani Banda | Ymddiriedolwr | 24 March 2021 |
|
|
||||
Yolanda Mercy | Ymddiriedolwr | 24 March 2021 |
|
|
||||
Helen Jane Firminger | Ymddiriedolwr | 24 March 2021 |
|
|
||||
Kathryn Ogunbona | Ymddiriedolwr | 05 July 2016 |
|
|||||
Katherine Green | Ymddiriedolwr | 10 December 2014 |
|
|
||||
CATHERINE BOYD | Ymddiriedolwr | 13 May 2014 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.