THE REDDITCH MASONIC CHARITY

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Our charity's purposes (1) For the public benefit to preserve and maintain the structure and fabric of the Masonic Hall, (2) To advance the education of the public in the principles of Freemasonry in particular, but not exclusively, by the establishment of a Masonic Heritage Centre. (3) To make grants and donations to individuals, organisations and other charities
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 May 2024
Pobl

13 Ymddiriedolwyr
10 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Swydd Gaerwrangon
Llywodraethu
- 01 Chwefror 2011: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Rheoli risg
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MR S. J. SUTOR BSC | Cadeirydd |
|
|
|||||
Leonard Francis | Ymddiriedolwr | 08 March 2024 |
|
|
||||
Mark Semens | Ymddiriedolwr | 08 March 2024 |
|
|
||||
KEITH ROBERTS | Ymddiriedolwr | 08 November 2022 |
|
|
||||
MICHAEL HARRIS | Ymddiriedolwr | 15 September 2022 |
|
|
||||
Glyn Cardy | Ymddiriedolwr | 02 January 2019 |
|
|
||||
Simon Beckett | Ymddiriedolwr | 09 October 2017 |
|
|
||||
Paul Buck | Ymddiriedolwr | 01 June 2017 |
|
|
||||
Steve Walker | Ymddiriedolwr | 04 October 2013 |
|
|
||||
KEITH CHILDRESS | Ymddiriedolwr | 25 July 2013 |
|
|
||||
ALBERT WILLIAM WALKER | Ymddiriedolwr | 25 July 2013 |
|
|
||||
ROGER MICHAEL BENNETT | Ymddiriedolwr | 25 July 2013 |
|
|
||||
MR B. J. HAIR | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/05/2020 | 31/05/2021 | 31/05/2022 | 31/05/2023 | 31/05/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £46.05k | £30.10k | £39.30k | £43.49k | £52.02k | |
|
Cyfanswm gwariant | £33.64k | £26.55k | £39.69k | £35.55k | £42.54k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £14.50k | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2024 | 11 Rhagfyr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2024 | 11 Rhagfyr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2023 | 06 Mawrth 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2023 | 06 Mawrth 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2022 | 15 Mawrth 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2022 | 15 Mawrth 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2021 | 15 Mawrth 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2021 | 15 Mawrth 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2020 | 14 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2020 | 14 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 13 JANUARY 2011
Gwrthrychau elusennol
(1) FOR THE PUBLIC BENEFIT TO PRESERVE AND MAINTAIN THE STRUCTURE AND FABRIC OF THE MASONIC HALL, 21 EASEMORE ROAD, REDDITCH, WORCESTERSHIRE. (2) TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUBLIC IN THE PRINCIPLES OF FREEMASONRY IN PARTICULAR, BUT NOT EXCLUSIVELY, BY THE ESTABLISHMENT OF A MASONIC HERITAGE CENTRE. (3) TO MAKE GRANTS AND DONATIONS TO INDIVIDUALS, ORGANISATIONS AND OTHER CHARITIES FOR THE PUBLIC BENEFIT TO RELIEVE POVERTY, SICKNESS, FINANCIAL HARDSHIP AND SOCIAL EXCLUSION.
Maes buddion
WORCESTERSHIRE.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
4 Dunstall Close
Webheath
REDDITCH
B97 5UY
- Ffôn:
- 01527546622
- E-bost:
- BRIAN.HAIR@BTCONNECT.COM
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window