Hanes ariannol MEDICAL RESEARCH FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1138223
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £3.66m | £9.23m | £3.31m | £5.71m | £5.06m | |
|
Cyfanswm gwariant | £6.04m | £5.82m | £4.09m | £9.65m | £8.69m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £1.99k | N/A | £1.58m | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.45m | £6.89m | £1.34m | £3.61m | £2.74m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £27.94k | £14.53k | £1.00k | £3.00k | £27.00k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £598.34k | £713.03k | £809.58k | £850.96k | £786.03k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £1.57m | £1.61m | £1.15m | £1.24m | £1.49m | |
|
Incwm - Arall | £0 | £3.36k | £1.04k | £318 | £15.72k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £156.55k | £5.03m | £91.83k | £14.09k | £238.82k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £5.56m | £5.29m | £3.44m | £8.75m | £7.67m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £475.14k | £536.28k | £653.53k | £896.60k | £1.02m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £158.06k | £105.84k | £68.78k | £72.59k | £83.95k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £3.50m | £3.05m | £2.81m | £6.09m | £5.47m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £249.08k | £254.81k | £248.50k | £320.81k | £337.05k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.