ymddiriedolwyr MEDICAL RESEARCH FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1138223
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Professor Paul Moss OBE | Cadeirydd | 01 May 2023 |
|
|
||||||
Professor Melanie Newport | Ymddiriedolwr | 01 April 2024 |
|
|
||||||
PROFESSOR MOIRA KATHERINE BRIGID WHYTE OBE | Ymddiriedolwr | 01 April 2023 |
|
|||||||
Richard Henry Walters | Ymddiriedolwr | 01 July 2022 |
|
|
||||||
Jonathan Beck | Ymddiriedolwr | 01 May 2022 |
|
|
||||||
Professor Rosalind Louise Smyth FMedSci | Ymddiriedolwr | 01 April 2022 |
|
|||||||
Professor Richard John Mark Coward | Ymddiriedolwr | 01 April 2022 |
|
|
||||||
Kristen Lee Gallagher | Ymddiriedolwr | 01 June 2021 |
|
|
||||||
Professor Patricia Kingori | Ymddiriedolwr | 01 April 2021 |
|
|
||||||
Susan Linda Wilkinson | Ymddiriedolwr | 01 June 2016 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.