ISLAM IN BRISTOL

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Selling books and clothing to the Bristol community. Acting as an information point of the Muslim community in Bristol as well as the rest of the community.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2023
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
9 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Gweithgareddau Crefyddol
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Gwasanaethau
- Dinas Bryste
Llywodraethu
- 22 Tachwedd 2010: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Talu staff
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saad Awad | Cadeirydd | 27 November 2017 |
|
|
||||
Abdullah Mahamed | Ymddiriedolwr | 31 August 2019 |
|
|
||||
Ahmed omar | Ymddiriedolwr | 11 December 2017 |
|
|
||||
riaz unar | Ymddiriedolwr | 11 December 2017 |
|
|
||||
Aydarus awale | Ymddiriedolwr | 11 December 2017 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £78.16k | £74.65k | £63.01k | £97.07k | £91.58k | |
|
Cyfanswm gwariant | £68.03k | £61.08k | £57.83k | £82.89k | £89.43k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £39.84k | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 08 Gorffennaf 2024 | 8 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | 08 Gorffennaf 2024 | 8 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 27 Awst 2023 | 58 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | 27 Awst 2023 | 58 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 30 Mehefin 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | 30 Mehefin 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | 23 Awst 2021 | 54 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | 23 Awst 2021 | 54 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2019 | 09 Hydref 2019 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2019 | 09 Hydref 2019 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 23 AUGUST 2010
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE THE MUSLIM RELIGION IN THE BRISTOL AREA FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC THROUGH THE HOLDING OF PRAYER MEETINGS, LECTURES, PRODUCING AND /OR DISTRIBUTING LITERATURE ON THE MUSLIM FAITH TO ENLIGHTEN OTHERS ABOUT THE MUSLIM FAITH.
Maes buddion
BRISTOL
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
82 Stapleton Road
BRISTOL
BS5 0PW
- Ffôn:
- 0117 329 1540
- E-bost:
- Info@islaminbristol.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window