Ymddiriedolwyr POMPHREY HILL COMMUNITY SPORTS ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 1139412

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leigh Jayne Paul | Ymddiriedolwr | 13 January 2025 |
|
|
||||
Emma Louise Showering | Ymddiriedolwr | 13 January 2025 |
|
|
||||
David Miller | Ymddiriedolwr | 18 November 2024 |
|
|
||||
Alan Reese | Ymddiriedolwr | 12 August 2024 |
|
|
||||
Thomas Smurthwaite | Ymddiriedolwr | 10 January 2022 |
|
|
||||
Darren William Yates | Ymddiriedolwr | 04 June 2021 |
|
|
||||
Tony MOONEY | Ymddiriedolwr | 12 May 2020 |
|
|
||||
Michael Norris | Ymddiriedolwr | 09 July 2019 |
|
|||||
Steven Foyle | Ymddiriedolwr | 08 April 2019 |
|
|
||||
Philip John Britton | Ymddiriedolwr | 25 September 2017 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.