Hanes ariannol THE HEPWORTH WAKEFIELD
Rhif yr elusen: 1138117
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £4.45m | £3.85m | £3.70m | £6.25m | £3.63m | |
|
Cyfanswm gwariant | £3.49m | £3.98m | £2.79m | £6.29m | £4.07m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £1.13m | £1.00m | N/A | £750.00k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £2.65m | £1.13m | £1.18m | £875.00k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.29m | £885.01k | £620.19k | £338.19k | £355.56k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £855.14k | £604.03k | £819.45k | £1.05m | £1.13m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £2.27m | £2.16m | £2.24m | £4.85m | £2.12m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £35.78k | £31.99k | £17.48k | £17.66k | £20.78k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £164.55k | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £2.66m | £3.23m | £2.39m | £5.34m | £3.17m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £826.86k | £746.51k | £400.50k | £943.75k | £902.25k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £107.09k | £96.94k | £26.39k | £57.12k | £79.62k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £11.66k | £11.40k | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.