Hanes ariannol BOCCIA ENGLAND LIMITED
Rhif yr elusen: 1139174
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £660.71k | £661.60k | £501.78k | £573.32k | £728.62k | |
|
Cyfanswm gwariant | £664.60k | £661.36k | £486.87k | £578.34k | £711.58k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £25.00k | £1.34k | £2.50k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £509.27k | £560.05k | £474.20k | £535.42k | £663.05k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £122.14k | £96.71k | £18.13k | £52.58k | £59.65k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £1.11k | £896 | £170 | £47 | £3.69k | |
|
Incwm - Arall | £28.19k | £3.94k | £0 | £5.84k | £2.23k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £841 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £609.04k | £613.39k | £477.45k | £544.38k | £679.35k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £55.56k | £47.97k | £9.43k | £33.96k | £32.23k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £12.25k | £0 | £4.59k | £0 | £638 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.