Hanes ariannol AGE UK BURY
Rhif yr elusen: 1141901
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £491.45k | £555.96k | £547.89k | £511.87k | £704.50k | |
|
Cyfanswm gwariant | £518.84k | £520.76k | £445.15k | £564.18k | £671.21k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £102.61k | £65.00k | £42.12k | £65.90k | £258.90k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £55.00k | £55.00k | £258.35k | £75.01k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | £317.85k | £519.01k | £314.32k | £432.01k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | £235.92k | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | £0 | £28.50k | £197.20k | £262.15k | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | £1.43k | £382 | £344 | £3.61k | |
|
Incwm - Arall | N/A | £760 | £0 | £0 | £6.72k | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | £0 | £20.50k | £10.70k | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | £320.30k | £326.33k | £389.51k | £458.75k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | £200.46k | £118.82k | £174.68k | £212.46k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | £0 | £4.44k | £0 | £4.90k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.