Hanes ariannol THE HIVE (HALIFAX) LTD
Rhif yr elusen: 1139757
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2019 | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | 31/07/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £90.36k | £130.15k | £144.90k | £165.60k | £178.56k | |
|
Cyfanswm gwariant | £83.04k | £113.77k | £114.23k | £135.75k | £189.56k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £79.88k | £84.00k | £98.67k | £121.43k | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.