ymddiriedolwyr WEST FAVERSHAM COMMUNITY ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 1139228
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (57 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TREVOR ABRAM | Cadeirydd | 17 October 2011 |
|
|
||||
Robert Crayford | Ymddiriedolwr | 14 June 2023 |
|
|
||||
Alison Reynolds | Ymddiriedolwr | 12 June 2019 |
|
|
||||
Carole Jackson | Ymddiriedolwr | 12 June 2019 |
|
|
||||
Pamela Ann Hoile | Ymddiriedolwr | 01 December 2016 |
|
|
||||
MARAGRET MARY ABRAM | Ymddiriedolwr | 06 March 2012 |
|
|
||||
JOANNE WINTLE-SMITH | Ymddiriedolwr | 17 October 2011 |
|
|
||||
BEVERELY SWAN | Ymddiriedolwr | 25 May 2011 |
|
|
||||
GAY KAY | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.