BLOOM FOUNDATION
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The Trustees meet the trust's objectives by making grants to other organisations in furtherance of those objectives.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 June 2017
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Cymorth Dramor/cymorth I’r Newynog
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Dibenion Elusennol Erall
- Plant/pobl Ifanc
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Lloegr
Llywodraethu
- 22 Mehefin 2018: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1166112 THE BLOOM FOUNDATION
- 03 Chwefror 2011: Cofrestrwyd
- 22 Mehefin 2018: Tynnwyd (CRONFEYDD WEDI'U TROSGLWYDDO (GI))
- BLOOM FOUNDATION (Enw blaenorol)
- TONY BLOOM CHARITABLE TRUST (Enw blaenorol)
- Buddiannau croes
- Buddsoddi
- Rheoli risg
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2013 | 31/03/2014 | 31/03/2015 | 30/06/2016 | 30/06/2017 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.92m | £2.89m | £3.15m | £4.26m | £0 | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.87m | £2.75m | £1.89m | £5.50m | £0 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.91m | £2.88m | £3.14m | £4.25m | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £9.07k | £1.56k | £0 | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £247 | £1.21k | £1.55k | £8.16k | N/A | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.86m | £2.74m | £1.87m | £5.49m | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | N/A | £16.32k | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £7.20k | £6.60k | £6.84k | £143.67k | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £1.86m | £0 | £0 | £5.34m | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £13.77k | £16.32k | N/A | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2017 | 25 Mai 2018 | 25 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2017 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2016 | 28 Ebrill 2017 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2016 | 28 Ebrill 2017 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2015 | 11 Rhagfyr 2015 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2015 | 11 Rhagfyr 2015 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2014 | 20 Chwefror 2015 | 20 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2014 | 12 Rhagfyr 2014 | Ar amser |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 02/02/2011 AS AMENDED ON 04/04/2013
Gwrthrychau elusennol
THE PREVENTION OR RELIEF OF POVERTY IN DEVELOPING COUNTRIES BY PROVIDING OR ASSISTING IN THE PROVISION OF EDUCATION, TRAINING, HEALTHCARE PROJECTS AND ALL THE NECESSARY SUPPORT DESIGNED TO ENABLE INDIVIDUALS TO GENERATE A SUSTAINABLE INCOME AND BE SELF-SUFFICIENT. TO PROMOTE AND PROTECT THE PHYSICAL AND MENTAL HEALTH OF DISABLED AND TERMINALLY ILL CHILDREN AND SOLDIERS DISABLED OR MADE ILL BY CONFLICT. SUCH CHARITABLE PURPOSES FOR THE PUBLIC BENEFIT AS ARE EXCLUSIVELY CHARITABLE UNDER THE LAWS OF ENGLAND AND WALES AS THE TRUSTEES MAY FROM TIME TO TIME DETERMINE.
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window