Hanes ariannol THE ADAM STANSFIELD FOUNDATION

Rhif yr elusen: 1140579
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £41.82k £60.40k £48.94k £59.81k £37.32k
Cyfanswm gwariant £19.54k £20.04k £53.81k £22.17k £46.63k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A