THE EUROPEAN ASSOCIATION FOR CARDIO-THORACIC SURGERY

Rhif yr elusen: 1140274
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

To advance education in the field of Cardio-Thoracic Surgery. To promote for public benefit research into Thoracic Physiology, Pathology and Therapy and to correlate and disseminate the useful results thereof

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024

Gwariant elusennol

Charitable expenditure

Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.

In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.

Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.

By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Mae un neu fwy o ymddiriedolwyr hefyd yn gyfarwyddwyr yr is-gyrff.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Addysg/hyfforddiant
  • Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Unigolion
  • Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
  • Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
  • Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Cymru A Lloegr
  • Awstria
  • Denmarc
  • Ffrainc
  • Gwlad Belg
  • Gwlad Pwyl
  • Portiwgal
  • Sbaen
  • Yr Almaen
  • Yr Eidal
  • Yr Iseldiroedd
  • Y Weriniaeth Tsiec

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 15 Ebrill 2011: y derbyniwyd cronfeydd gan 1041704 THE EUROPEAN ASSOCIATION FOR CARDIO-THORACIC SURGE...
  • 08 Chwefror 2011: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Charitable company
Enwau eraill:
  • EACTS (Enw gwaith)
Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
  • Buddiannau croes
  • Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
  • Buddsoddi
  • Talu staff
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
  • Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

14 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Mario Gaudino Ymddiriedolwr 10 October 2024
Dim ar gofnod
Korkut Bostanci Ymddiriedolwr 10 October 2024
Dim ar gofnod
Tanya Louise Warburton Ymddiriedolwr 31 May 2024
Dim ar gofnod
Virginia Litle Ymddiriedolwr 03 April 2024
Dim ar gofnod
Dr Volkmar Falk Ymddiriedolwr 06 October 2023
Dim ar gofnod
Dr Florian Schoenhoff Ymddiriedolwr 06 October 2023
Dim ar gofnod
Dr Franca Melfi Ymddiriedolwr 07 October 2022
Dim ar gofnod
Dr Filip Casselman Ymddiriedolwr 07 October 2022
Dim ar gofnod
Nabil Hussein Ymddiriedolwr 07 October 2022
Dim ar gofnod
Dr Juergen Hoerer Ymddiriedolwr 15 October 2021
Dim ar gofnod
Dr Joseph Bavaria Ymddiriedolwr 15 October 2021
Dim ar gofnod
Dr Matthias Siepe Ymddiriedolwr 10 October 2020
Dim ar gofnod
Dr Patrick Myers Ymddiriedolwr 09 October 2020
Dim ar gofnod
Dr Rafael Sadaba Ymddiriedolwr 04 October 2019
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £7.47m £2.80m £4.12m £5.09m £6.02m
Cyfanswm gwariant £7.02m £3.31m £4.36m £5.82m £5.72m
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £6.01m £2.19m £3.18m £4.36m £4.87m
Incwm - Weithgareddau elusennol £1.44m £599.83k £762.71k £593.66k £687.27k
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £22.06k £14.82k £15.50k £134.66k £463.44k
Incwm - Arall £0 £0 £158.08k £0 £0
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £2.39m £718.49k £1.26m £2.54m £2.02m
Gwariant - Ar godi arian £4.63m £2.59m £3.10m £3.01m £3.71m
Gwariant - Llywodraethu £131.61k £0 £0 £129.89k £33.05k
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £264.84k £0

Asedau a rhwymedigaethau

Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau hunan ddefnydd

Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.

Buddsoddiadau Tymor Hir

Buddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.

Asedau eraill

Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.

Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd

Arian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.

Cyfanswm rhwymedigaethau

Dyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.
Asset / Liability 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Asedau hunan ddefnydd £1.52m £1.46m £1.41m £1.20m £12.38m
Buddsoddiadau tymor hir £0 £0 £0 £0 £3
Cyfanswm asedau £22.38m £22.01m £21.90m £18.69m £8.23m
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd £0 £0 £0 £0 £0
Cyfanswm rhwymedigaethau £1.93m £1.38m £1.45m £1.19m £1.37m

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2024 30 Ionawr 2025 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2024 30 Ionawr 2025 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2023 31 Ionawr 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2023 31 Ionawr 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2022 31 Ionawr 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2022 31 Ionawr 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2021 24 Hydref 2022 266 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2021 24 Hydref 2022 266 diwrnod yn hwyr Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2020 30 Ionawr 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2020 29 Ionawr 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
Eacts
Eacts House
Madeira Walk
Windsor
SL4 1EU
Ffôn:
02039593110