ymddiriedolwyr LYNX WORKSHOP
Rhif yr elusen: 1139855
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Steve Donoghue | Cadeirydd | 01 July 2018 |
|
|
||||
Matthew Thomas | Ymddiriedolwr | 07 October 2023 |
|
|
||||
Michael Thomas | Ymddiriedolwr | 05 October 2023 |
|
|
||||
Claire Genner | Ymddiriedolwr | 01 March 2019 |
|
|
||||
Teresa Lupini | Ymddiriedolwr | 01 October 2018 |
|
|
||||
Nicola DeStefano | Ymddiriedolwr | 25 April 2017 |
|
|
||||
Rev JOHN ELDON PHILLIPS | Ymddiriedolwr | 07 April 2015 |
|
|||||
JAYNE BELVA HOWARTH | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.