ymddiriedolwyr BGS Transfusion
Rhif yr elusen: 1140378
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEN HOLMES | Cadeirydd | 01 December 2011 |
|
|
||||
Dr Matthew James Hazell | Ymddiriedolwr | 07 July 2022 |
|
|
||||
Michael Douglas | Ymddiriedolwr | 15 July 2019 |
|
|
||||
Richard Charles Haggas | Ymddiriedolwr | 05 July 2019 |
|
|
||||
Martin Maley | Ymddiriedolwr | 15 December 2014 |
|
|
||||
Amelia James Carmichael | Ymddiriedolwr | 23 July 2012 |
|
|
||||
JANE MURPHY | Ymddiriedolwr |
|
||||||
ANN ROSEMARY HALFORD | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.