THE ENTHEOS TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The Entheos Trust consists of a team committed to help churches engage with their communities. We assist churches and individuals as they seek to establish or re-establish themselves at the very heart of their communities. This is achieved by organising regional day conferences, bespoke mentoring sessions and consultancies with individual churches and organisations and signposting resources.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2023
Pobl

2 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Gweithgareddau Crefyddol
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 11 Ionawr 2011: Cofrestrwyd
- 09 Chwefror 2015: Tynnwyd (NID YW'N GWEITHREDU)
- 23 Ebrill 2015: Re-registered
- ENTHEOS; ENTHEOS MINISTRIES (Enw gwaith)
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
2 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALAN ROGER SULLY | Cadeirydd |
|
|
|||||
Rev PETER PHILLIPS | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.37k | £1.91k | £671 | £670 | £865 | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.57k | £1.32k | £1.20k | £1.46k | £270 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 11 Medi 2024 | 73 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 13 Mehefin 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 09 Mehefin 2023 | 344 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | 01 Gorffennaf 2021 | 1 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2019 | 29 Mehefin 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 30 NOVEMBER 2010
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE THE CHRISTIAN FAITH FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC BY EDUCATING, EQUIP NG AND ENVISIONING UK CHURCHES, ORGANISATIONS, INSTITUTIONS AND EDUCATIONAL ESTABLISHMENTS TO PRACTICALLY COMMUNICATE AND DEMONSTRATE THE TENETS OF THE CHRISTIAN FAITH THROUGH HOLISTIC SERVICE TO THOSE OF ALL FAITHS AND NONE. (II) TO ADVANCE THE EDUCATION OF THOSE IN LEADERSHIP POSITIONS IN UK CHURCHES, ORGANISATIONS. INSTITUTIONS AND EDUCATIONAL ESTABLISHMENTS, BY THE PROVISION OF TRAINING AND EDUCATION IN LEADERSHIP SKILLS TO ENABLE THEM TO LEAD OTHERS TO CONTRIBUTE TO COMMUNITY COHESION AND BETTER EQUIP THEM TO IDENTIFY AND MEET THE NEEDS OF THOSE WHO ARE SOCIALLY AND ECONOMICALLY DISADVANTAGED WITHIN THEIR COMMUNITIES
Maes buddion
UK
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
23 THE GREEN
RADYR
CARDIFF
CF15 8BR
- Ffôn:
- 02920310171
- E-bost:
- mail@theentheostrust.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window