SPEAK TO ME FOUNDATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Counselling & Mediation
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 May 2024
Pobl

1 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Dibenion Elusennol Erall
- Plant/pobl Ifanc
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 29 Hydref 2010: Cofrestrwyd
- GOOD HUMAN FOUNDATION (Enw blaenorol)
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
1 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YOGESH APTE | Cadeirydd | 14 May 2013 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/05/2020 | 31/05/2021 | 31/05/2022 | 31/05/2023 | 31/05/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £3.13k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm gwariant | £3.30k | £17.10k | £7.58k | £16.04k | £9.37k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2024 | 13 Ebrill 2025 | 13 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2023 | 13 Ebrill 2025 | 378 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2022 | 05 Mai 2023 | 35 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2021 | 16 Mawrth 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2020 | 07 Ebrill 2021 | 7 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 10/05/2010 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 12/10/2010 AS REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 14/10/2010 AS AMENDED BY CERTIFICATE OF INCORPORATION ON CHANGE OF NAME DATED 23/05/2013
Gwrthrychau elusennol
1) THE RELIEF OF FINANCIAL HARDSHIP IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY OF WOMEN OF INDIAN ORIGIN WHO ARE IN CONDITIONS OF NEED, POVERTY OR DISTRESS AS A RESULT OF THEIR ABUSE OR ABANDONMENT PARTICULARLY BY THE PROVISION OF LEGAL ADVICE AND REPRESENTATION FOR THOSE UNABLE TO AFFORD SUCH ADVICE THROUGH LACK OF MEANS 2) THE RELIEF OF POVERTY IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY AMONG WOMEN AND CHILDREN OF ASIAN ORIGIN BY PROVIDING ADVOCACY, HEALTH/HOUSING ADVICE AND EDUCATION 3) TO PROMOTE AND PROTECT THE PHYSICAL AND MENTAL HEALTH OF VICTIMS OF DOMESTIC ABUSE THROUGH THE PROVISION OF ADVICE, COUNSELLING AND PRACTICAL SUPPORT
Maes buddion
UNDEFINED. IN PRACTICE, NATIONAL
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
SUITE 144
8 SHEPHERD MARKET
LONDON
W1J 7JY
- Ffôn:
- 07772942603
- E-bost:
- SPEAKTOMEFOUNDATION@GMAIL.COM
- Gwefan:
-
WWW.STMUK.ORG
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window