Hanes ariannol FAMILY FOUNDATION COMMUNITY CHURCH

Rhif yr elusen: 1138452
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £31.72k £16.07k £15.82k £10.22k £9.19k
Cyfanswm gwariant £8.56k £10.87k £13.39k £7.18k £9.08k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A