Hanes ariannol Rainforest Foundation UK
Rhif yr elusen: 1138287
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £4.12m | £3.13m | £1.94m | £2.04m | £3.00m | |
|
Cyfanswm gwariant | £3.88m | £3.54m | £1.84m | £2.02m | £2.49m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £2.76m | £2.16m | £973.14k | £481.69k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £179.10k | £328.05k | £302.76k | £280.37k | £423.57k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £32.87k | £21.30k | £18.37k | £17.35k | £17.32k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £3.91m | £2.78m | £1.62m | £1.75m | £2.56m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £2.66k | £2.20k | £287 | £49 | £2.25k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £843 | £69.41k | £98.69k | £10.00k | £500 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £3.78m | £3.50m | £1.81m | £1.97m | £2.43m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £94.32k | £48.47k | £32.20k | £44.13k | £63.01k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £51.72k | £69.80k | £25.42k | £28.84k | £57.87k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.