EMERGE VICTIMS TO SURVIVORS

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Support service for adult survivors of childhood sexual abuse,offering face-to-face, group and helpline support. We also offer advice for family members and partners and other healthcare professionals.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 01 November 2023
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Dibenion Elusennol Erall
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Dinas Stoke-on-trent
- Swydd Amwythig
- Swydd Stafford
- Wolverhampton
Llywodraethu
- 03 Mehefin 2011: Cofrestrwyd
- EMERGE FROM VICTIM TO SURVIVOR (Enw blaenorol)
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amanda Nicklin | Cadeirydd | 13 May 2019 |
|
|
||||
Paul Edward Nicklin | Ymddiriedolwr | 09 April 2021 |
|
|
||||
Denise Susan Cottam | Ymddiriedolwr | 14 December 2020 |
|
|
||||
Gaynor Robinson | Ymddiriedolwr | 13 May 2019 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 01/11/2019 | 01/11/2020 | 01/11/2021 | 01/11/2022 | 01/11/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.50k | £303 | £546 | £320 | £42 | |
|
Cyfanswm gwariant | £35 | £83 | £275 | £3.12k | £817 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 01 Tachwedd 2023 | 19 Gorffennaf 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 01 Tachwedd 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 01 Tachwedd 2022 | 26 Ebrill 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 01 Tachwedd 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 01 Tachwedd 2021 | 16 Gorffennaf 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 01 Tachwedd 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 01 Tachwedd 2020 | 09 Tachwedd 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 01 Tachwedd 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 01 Tachwedd 2019 | 10 Tachwedd 2019 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 01 Tachwedd 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 12/10/2010
Gwrthrychau elusennol
OBJECTS A) FOR THE ADVANCEMENT OF HEALTH FOR THE PUBLIC BENEFIT, TO RELIEVE THE MENTAL AND PHYSICAL DISTRESS OF ANY PERSON WITHIN STAFFORD, CANNOCK AND ITS ENVIRONS WHO HAVE BEEN SUBJECT TO ANY DEGREE OF SEXUAL ABUSE, COERCIAN OR HARASSMENT, THROUGH THE PROVISION OF ADVICE, COUNSELLING, ASSISTANCE AND OTHER SUPPORT SERVICES. B) TO PROMOTE EDUCATION FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC IN STAFFORD,CANNOCK AND ITS ENVIRONS BY RAISING AWARENESS IN MATTERS RELATING TO SEXUAL VIOLENCE AND ITS IMPACT ON INDIVIDUALS AND THE COMMUNITY IN RESPECT OF PSYCHOLOGICAL, SOCIAL, ECONOMIC AND CULTURAL CONSIDERATIONS.
Maes buddion
LOCAL
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Room 42 Foundation House
St George's Hospital
Corporation Street
Stafford
ST16 3AG
- Ffôn:
- 01785 225991
- E-bost:
- Dim gwybodaeth ar gael
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window