ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF BILSTON
Rhif yr elusen: 1138955
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
17 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mavis Heath | Ymddiriedolwr | 23 April 2023 |
|
|
||||||
Alison Spencer | Ymddiriedolwr | 23 April 2023 |
|
|
||||||
Kay Andrea Edwards | Ymddiriedolwr | 10 April 2022 |
|
|
||||||
Elizabeth Giane Rice | Ymddiriedolwr | 10 April 2022 |
|
|
||||||
Wendy Janice Hawkins | Ymddiriedolwr | 10 April 2022 |
|
|
||||||
Joanne Helen Susan Bircher | Ymddiriedolwr | 10 April 2022 |
|
|
||||||
Linda Pearson | Ymddiriedolwr | 01 January 2022 |
|
|
||||||
Eber Wilfred Carter | Ymddiriedolwr | 29 October 2020 |
|
|
||||||
Peta Diane Woodberry | Ymddiriedolwr | 29 April 2019 |
|
|
||||||
Rev Simon Skidmore | Ymddiriedolwr | 01 January 2018 |
|
|
||||||
MATTHEW BIRCHER | Ymddiriedolwr | 29 April 2014 |
|
|
||||||
Kerry Bircher | Ymddiriedolwr | 01 January 2014 |
|
|
||||||
MARK LEONARD BIRCHER | Ymddiriedolwr | 21 March 2012 |
|
|
||||||
JANE MARY DOOLEY | Ymddiriedolwr | 21 March 2012 |
|
|
||||||
PHILIP DOOLEY | Ymddiriedolwr | 21 March 2012 |
|
|
||||||
CHARLES ARTHUR SMITH | Ymddiriedolwr | 21 March 2012 |
|
|
||||||
Christine Valerie Mills | Ymddiriedolwr | 29 April 2011 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.